ymddiriedolwyr WOODHOUSE AND TOWN LANDS
Rhif yr elusen: 311208
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rev CLIVE GEORGE WYLIE | Cadeirydd | 12 June 2013 |
|
|||
Jacqueline Amor | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|||
Lorna Jane Goodall | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|||
AMANDA JEAN MENDHAM | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|||
SARA LANGFORD FREAKLEY | Ymddiriedolwr | 22 June 2011 |
|
|||
BARBARA ANN ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.