ymddiriedolwyr WALSINGHAM COLLEGE (AFFILIATED SCHOOLS) LIMITED
Rhif yr elusen: 312638
Mae'r elusen yn ansolfent
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revd Canon Vanessa Baron | Cadeirydd | 12 June 2014 |
|
|||||||||||
Dr Brian John Taylor Hanson | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|||||||||||
RUTH SUZANNE WARD | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|||||||||||
Sir Richard Mantle OBE DL | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|||||||||||
Rev Graeme Rowlands | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|||||||||||
Mary Thorne | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||||||||
Rev Guy Willis | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||||||||
Lynn Trigg | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||||||
Timothy Stephen Day | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|
||||||||||
RICHARD ABRAHAM | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||||||||
Andrew Lee | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.