ymddiriedolwyr The Bristol Collegiate Research Society
Rhif yr elusen: 313491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr John Cyril Manley | Cadeirydd | 10 May 2023 |
|
|
||||
Professor Palminder Kaur Smart | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Paul Monk | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Professor Keith John Syrett | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Yvonne Margaret Ashton | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Daniel James Parkes | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Kathleen Forgan Curling | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||
Alexander Heath | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||
Professor RACHAEL GOOBERMAN-HILL | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.