Hanes ariannol NATIONAL ASSOCIATION OF DRAMA WITH THE VISUALLY HANDICAPPED
Rhif yr elusen: 326504
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.60k | £7.33k | £9.11k | £18.58k | £2.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.94k | £4.10k | £9.93k | £9.96k | £7.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.