Hanes ariannol THE ZAMBESI TRUST
Rhif yr elusen: 326752
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2012 | 28/02/2013 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 28/02/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.09k | £25.94k | £26.79k | £16.90k | £16.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.75k | £24.50k | £16.25k | £33.50k | £33.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.