ymddiriedolwyr THE ROYAL SCOTTISH COUNTRY DANCE SOCIETY (SOMERSET BRANCH)
Rhif yr elusen: 1061910
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gill Forsyth | Cadeirydd | 07 April 2022 |
|
|
||||
ANITA WILSON | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
JOHN DOBSON | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Pamela Joan Cornwell | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Julia Roles | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
|
||||
BARBARA JONES | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
WILLIAM LYNES | Ymddiriedolwr | 13 April 2017 |
|
|
||||
RACHEL GARRETT | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.