Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF VISITORS TO IMMIGRATION DETAINEES

Rhif yr elusen: 1063784
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £56.80k £97.99k £78.29k £112.93k £0
Cyfanswm gwariant £54.91k £66.30k £72.23k £93.04k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A