Hanes ariannol YSGOL FEITHRIN BODFFORDD
Rhif yr elusen: 1064683
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.57k | £15.57k | £19.29k | £20.03k | £21.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.65k | £18.50k | £16.39k | £17.80k | £20.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £7.59k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.77k | £6.77k | £7.17k | £7.59k | £5.64k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.