ymddiriedolwyr HITCHIN UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1065085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidi Ebrahim | Cadeirydd | 14 March 2022 |
|
|
||||
Barbara Allison | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Margery Bedingfield | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Rapley | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Alisa Elder-Vass | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Diana Lowe | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Carol Mascarenhas | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
June Parker | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Marguerite Killingbeck | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Margaret Hughes | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
||||
MARY IRELAND | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.