Hanes ariannol TORBAY AND SOUTH DEVON MUSIC CENTRE
Rhif yr elusen: 1069605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.27k | £69.68k | £28.32k | £41.93k | £34.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.32k | £40.11k | £26.84k | £37.67k | £49.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £9.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.13k | £9.60k | £22.64k | £32.50k | £20.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.