ymddiriedolwyr CHRISTCHURCH BRANCH ROYAL NAVAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1068796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rick Squibb | Cadeirydd | 17 March 2016 |
|
|
||||
Derek Bunting | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Brian Frederick Prince | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||
Tricia Lee | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
||||
Michael Charles Parker | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Anne Theaker | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||
Cliff Espin | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE PATRICIA PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.