Hanes ariannol APPLETON ROEBUCK PRE-SCHOOL GROUPS
Rhif yr elusen: 1072624
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.05k | £37.07k | £42.93k | £45.73k | £58.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.17k | £33.23k | £44.90k | £47.08k | £50.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £17.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £13.66k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.