Hanes ariannol HALBERTON PRIMARY SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1074873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.34k £5.26k £2.63k £3.03k £4.12k
Cyfanswm gwariant £874 £3.59k £3.48k £1.41k £4.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A