ymddiriedolwyr FRIENDS OF SWANWICK PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1072231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Crockett | Cadeirydd | 05 December 2016 |
|
|
||||
Kirsty Griffiths | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|||||
Laura Horrey | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Jenna Petter | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rachel Felix | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Matthew Nelson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.