ymddiriedolwyr Friends of Wooburn Green Primary
Rhif yr elusen: 1072380
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Carter | Cadeirydd | 05 December 2019 |
|
|
||||
Hannah Ruth Jones | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Comer | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Adrian Cotter | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Karen Gareppo | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH SELWOOD | Ymddiriedolwr | 22 August 2012 |
|
|
||||
JOHN BICKNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.