ymddiriedolwyr AVON AND SOMERSET CONSTABULARY BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1085497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Crew | Cadeirydd | 26 July 2021 |
|
|
||||
Caroline McKinnell | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Alex Duncan | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Aqil Farooq | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Simon Lancey | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Richard WAND | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Abigail Samantha Jennison | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Mark Peter Edgington | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Nigel Paul Last | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Antony Jeff Henley | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Simon Cleiton JEWELL | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Tina Justine ROBINSON | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Karen Michelle CORRIGAN | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.