Hanes ariannol THE UNITED RELIGIONS INITIATIVE (UK)

Rhif yr elusen: 1074982
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/10/2008
Cyfanswm Incwm Gros £96.86k £69.75k £95.40k £31.91k £34.04k
Cyfanswm gwariant £80.44k £70.07k £60.60k £70.10k £31.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A