ymddiriedolwyr AGE CONCERN SANDWELL
Rhif yr elusen: 1080517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Sykes | Cadeirydd | 15 February 2020 |
|
|||||
Gareth Reynolds | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|||||
Darrell Harmen | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Tapshum Pattni | Ymddiriedolwr | 15 February 2020 |
|
|||||
Benjamin Richards | Ymddiriedolwr | 14 February 2020 |
|
|||||
Dr Rashda Tabassum | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
Marcus Jordan | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.