Hanes ariannol DONISTHORPE HALL
Rhif yr elusen: 1077573
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 29/06/2018 | 29/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.63m | £9.14m | £3.71m | £3.33m | £3.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.88m | £11.00m | £6.72m | £4.84m | £3.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.32m | £811.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £505.86k | £705.44k | £76.83k | £214.69k | £205.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.00m | £8.22m | £3.59m | £3.06m | £2.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £786 | £22.81k | £54 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £124.82k | £188.14k | £44.31k | £49.41k | £166.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £257.40k | £448.00k | £4.00k | £7.40k | £6.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.86m | £10.99m | £6.69m | £4.84m | £3.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £7.89k | £30.92k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.85k | £19.39k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £17.43k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.