ymddiriedolwyr SUTTON POYNTZ MISSION HALL MANAGEMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1079729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR WILLIAM DEMALPAS EGERTON BT | Cadeirydd | 29 June 2022 |
|
|
||||
Maureen Cribb | Ymddiriedolwr | 23 July 2023 |
|
|
||||
Shirley Davies | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Sue Cottam | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Susan Davis | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
SUSAN LORRAINE WINTLE | Ymddiriedolwr | 30 January 2013 |
|
|
||||
ANTHEA ELISABETH HEATHERSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAUREEN BENNINA MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.