Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN LLANBEDR
Rhif yr elusen: 1081636
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.41k | £28.05k | £26.52k | £40.25k | £38.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.52k | £24.73k | £35.29k | £37.20k | £40.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.60k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150 | £12.74k | £9.13k | £20.43k | £21.30k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.