Hanes ariannol BUDLEIGH SALTERTON LADIES CHOIR

Rhif yr elusen: 1080299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.70k £1 £4.36k £8.17k £7.85k
Cyfanswm gwariant £6.63k £857 £4.54k £8.31k £8.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A