Hanes ariannol SOUTH YARMOUTH WAY FORWARD COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1089606
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 30/06/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.37k | £12.43k | £12.43k | £7.94k | £832 | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.82k | £13.14k | £13.14k | £4.99k | £7.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.