ymddiriedolwyr THORVERTON MILLENNIUM GREEN TRUST
Rhif yr elusen: 1081544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN FEETHAM SPIVEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Peter Hargood | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Andrew John Saunders | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Clare Kristy OConnor | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Andrew Wiles | Ymddiriedolwr | 17 April 2022 |
|
|||||
Jeremy Parkinson | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Lorraine Trewin Colebrook | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
Robert John Turner | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.