ymddiriedolwyr SOMERSET FELLOWSHIP OF DRAMA
Rhif yr elusen: 1084863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denyze Mary Elizabeth Harris | Cadeirydd | 07 October 2023 |
|
|
||||
Lorna Isabel Stephanie Evans | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Georgina Stephanie Barry | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Roger Hugh Mervin Price | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Irene Glynn | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
SAM ALLEN | Ymddiriedolwr | 30 September 2017 |
|
|
||||
Ann Brolly | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
PAM PRICE | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
DI DEAN | Ymddiriedolwr | 27 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.