Hanes ariannol NEWPORT AND DISTRICT AGRICULTURAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1081748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £127.04k £130.00k £302.65k £355.36k £379.43k
Cyfanswm gwariant £145.03k £148.34k £277.47k £359.38k £381.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £27.23k £10.27k N/A N/A N/A