Hanes ariannol CAMP THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1084532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/04/2019 | 09/04/2020 | 09/04/2021 | 09/04/2022 | 09/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.39k | £8.52k | £195 | £6.58k | £11.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.86k | £8.79k | £1.19k | £5.51k | £11.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.