Hanes ariannol ASIST (DERBYSHIRE) LIMITED
Rhif yr elusen: 1088788
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2005 | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £302 | £694 | £869 | £1.07k | £368 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09k | £2.38k | £410 | £84 | £50 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.