ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF TURNFURLONG JUNIOR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1084032
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Cooper | Cadeirydd | 14 September 2021 |
|
|
||||
Lynsay Webber | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Amanda Esslemont | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Geoff House | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Katie Cheung | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
JOANNE DIVERS | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
EDWARD MACKLIN-DAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.