ymddiriedolwyr RAINTON RECREATION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1085647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANICE GIBSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Helen Clare Pearson | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
ALEXANDRA JENNER | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Kingsley Weber | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|||||
Lisa Potter | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Peter Thomas Keighley | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
GILLIAN MACVEAN | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
Charity Konfortov | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
JENNIFER ELIZABETH ANN HARWOOD | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.