Ymddiriedolwyr THE ABDO COLLEGE OF EDUCATION
Rhif yr elusen: 1087337

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daryl Newsome | Ymddiriedolwr | 08 February 2025 |
|
|
||||
BRENDA AlEXIS RENNIE | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Kevin Gutsell FBDO | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Helen Wilkinson FBDO | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Claire Louise Walsh FBDO | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Leslie Thomas | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Saima Begum | Ymddiriedolwr | 06 October 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.