ymddiriedolwyr SERVITE SECULAR INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1085367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIA BRIGID ARKELL | Cadeirydd | 12 January 2001 |
|
|
||||
Valerie Ann Voak | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Noreen Bint | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
EILEEN THERESA HEALY | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Gloria Rodriguez-Palacino | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
CAROLYN JANE MCALLISTER | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.