ymddiriedolwyr WINGATES VILLAGE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1088983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert John Famelton Mr | Cadeirydd | 26 November 2020 |
|
|
||||
Catherine Tait | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Hannah Louise Batchelor | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Thomas Edward Hird | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Adam Bell | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Christopher Tait | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Julie Ann Famelton | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.