Hanes ariannol THE ADUR INFORMATION SHOP FOR YOUNG PEOPLE
Rhif yr elusen: 1088728
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.31k | £14.50k | £11.16k | £4.61k | £3.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.26k | £7.30k | £12.46k | £6.90k | £4.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.