ymddiriedolwyr OXFORD ADVANCED MOTORCYCLISTS
Rhif yr elusen: 1088338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Dickinson | Cadeirydd | 06 December 2021 |
|
|
||||
Godric Madden | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Christopher Cullen | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Vaughn Armstrong | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Duncan Carmichael | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Paul Flint | Ymddiriedolwr | 28 August 2019 |
|
|
||||
Michael Annesley | Ymddiriedolwr | 28 August 2019 |
|
|
||||
Neville Guibarra | Ymddiriedolwr | 28 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.