Dogfen lywodraethu FRIENDS OF AMBERLEY MUSEUM AND HERITAGE CENTRE
Rhif yr elusen: 1092339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04/11/2001 AS AMENDED ON 09/03/2002 AS AMENDED ON 06/03/2004 AS AMENDED ON 23/05/2009 AS AMENDED ON 01/05/2010 AS AMENDED ON 20/05/2012 AS AMENDED ON 02/06/2013 as amended on 08 Jul 2018 as amended on 28 Jul 2019 as amended on 27 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE TO SUPPORT AND ASSIST THE MUSEUM AND TO PROMOTE ITS USE AND ENJOYMENT BY THE PUBLIC IN CO-OPERATION WITH ITS TRUSTEES AND CEO.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WEST SUSSEX
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.