Hanes ariannol VENTNOR CRICKET CLUB
Rhif yr elusen: 1093352
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 30/11/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.44k | £113.25k | £100.06k | £76.62k | £74.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.20k | £93.62k | £96.31k | £77.56k | £71.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.