ymddiriedolwyr FRIENDS OF ABBEY MEADS SCHOOL
Rhif yr elusen: 1092756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Jones | Cadeirydd | 11 November 2019 |
|
|
||||
Lucy Victoria Carson | Ymddiriedolwr | 14 November 2021 |
|
|
||||
Nicola Newman | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Danielle Spencer | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Amie Pratt | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Claire Hucklebury-Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
LOUISE TURNER | Ymddiriedolwr | 20 April 2012 |
|
|
||||
NICHOLAS BADGER | Ymddiriedolwr | 28 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.