ymddiriedolwyr 3RD WILNECOTE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1092030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Peter Wharmby | Cadeirydd | 02 October 2023 |
|
|
||||
Leanne Suter | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Lynette Ann Tatterton | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Kathryn Louise Elston | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Joanne Young | Ymddiriedolwr | 23 August 2022 |
|
|
||||
Jessica Leigh Jeffrey | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Philip Michael Elston | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Dr KAREN GREAVES | Ymddiriedolwr | 10 September 2014 |
|
|
||||
JOAN GILLIVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIE NICHOLLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON GILLIVER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.