Hanes ariannol ASIA LINK NETWORK
Rhif yr elusen: 1098504
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.82k | £2.30k | £775 | £15.67k | £3.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.95k | £962 | £35 | £8.14k | £9.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.