ymddiriedolwyr PORTSMOUTH RACE EQUALITY NETWORK ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1095367
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDELKARIM HAMAD | Cadeirydd |
|
|
|||||
DARREN ALI | Ymddiriedolwr | 16 December 2017 |
|
|
||||
BRANDON PRINCE | Ymddiriedolwr | 16 December 2017 |
|
|
||||
SANDRA MILLER | Ymddiriedolwr | 16 December 2017 |
|
|
||||
Mohammad Khan | Ymddiriedolwr | 16 December 2017 |
|
|
||||
Hazel Britton | Ymddiriedolwr | 15 January 2015 |
|
|
||||
Aysegul Epergin | Ymddiriedolwr | 18 December 2014 |
|
|
||||
AYSHA RAHMAN | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
|
||||
JUNIOR ALPHONSO DAVIS | Ymddiriedolwr | 26 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.