ymddiriedolwyr SWANWICK PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1098128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Wolden | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Rebecca Wall | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Heather Beveridge | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Hannah O'Hanlon | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Frances mendam | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Alex Catherine Morley | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Kirsty Griffiths | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|||||
Anna Lisles | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Georgina Draper | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Estella Orridge | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Charlotte Fisher | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
ALISON JOANNE PICKERING | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Rachel Felix | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
LINDSAY WHARTON-HOWETT | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
Lynda Wardle | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.