ymddiriedolwyr THE MEUSE RHINE ISSEL CATTLE SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1100541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Elizabeth Walker | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||
Michael Dearnley | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Mary Capewell | Ymddiriedolwr | 21 February 2014 |
|
|
||||
Michael Andrew Barlow | Ymddiriedolwr | 21 February 2014 |
|
|
||||
ROGER PRESS | Ymddiriedolwr | 12 April 1997 |
|
|
||||
PETER DENTON | Ymddiriedolwr | 05 September 1996 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.