ymddiriedolwyr THE CAMBRIDGE FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Rhif yr elusen: 1099519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue Smales | Cadeirydd | 27 April 2021 |
|
|
||||
Helen Emily Rachael Williams | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Diane Margaret Oakley | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
ELAINE BAILEY | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Judy Casey | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
Lesley Challands | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Linda Neech | Ymddiriedolwr | 03 May 2016 |
|
|
||||
VALERIE ANN RIDGMAN | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Wylde | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.