Hanes ariannol REVIVAL - WILTSHIRE RAPE AND SEXUAL ABUSE CENTRE
Rhif yr elusen: 1102911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £187.65k | £216.80k | £374.56k | £337.06k | £409.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £181.59k | £232.79k | £335.04k | £334.07k | £345.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £68.26k | £68.27k | £88.53k | £69.37k | £70.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.98k | £140.53k | £277.95k | £228.68k | £264.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.