ymddiriedolwyr TENTERDEN LEISURE CENTRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1103179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Jack Fulford Brissenden | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Josephine Emma Clark | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
James Philip Finch | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Amy Elizabeth Gardner | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
Matthew St John Roberts | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
Graham Paul Smith | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
Justin Philip Huntly Nelson | Ymddiriedolwr | 16 July 2014 |
|
|
||||
JOANNE KATE WEST | Ymddiriedolwr | 24 August 2011 |
|
|
||||
SUZANNE LORRAINE NEWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.