Hanes ariannol SINFIN COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1105020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £76.95k £45.59k £50.03k £57.82k £54.60k
Cyfanswm gwariant £51.11k £38.22k £51.41k £68.59k £59.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.37k £4.88k N/A N/A