ymddiriedolwyr SWANSEA COMMUNITY BOAT TRUST
Rhif yr elusen: 1105536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK WHALLEY | Cadeirydd | 02 September 2011 |
|
|
||||
Mark Stephen Clayton | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Diane Hughes | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
David Anthony Lewis | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Elaine Davies | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Roger John Goodwin | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Gary Brophy | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
NICHOLAS BACON | Ymddiriedolwr | 09 June 2012 |
|
|
||||
CHARLES GLYNDWR WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.