ymddiriedolwyr PARENT PROMOTERS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1121956
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Wells | Cadeirydd | 28 November 2015 |
|
|
||||
Sandra Brooks | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Claire McDonald | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Sarah Levy | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Tamsin McNeil | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Verona Coultart | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Dr Gudrun Kunst | Ymddiriedolwr | 24 June 2017 |
|
|||||
Mark Chetwynd | Ymddiriedolwr | 28 November 2015 |
|
|
||||
Catherine Scrase | Ymddiriedolwr | 28 November 2015 |
|
|
||||
HUBERT HUMPHREY | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
||||
CATHY ASHLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH FRANCES MYERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.