Hanes ariannol YORK CARES

Rhif yr elusen: 1111899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £312.52k £283.57k £301.16k £248.17k £295.85k
Cyfanswm gwariant £211.44k £247.76k £279.02k £278.57k £330.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £24.98k N/A £15.87k £3.78k £7.20k